中国历届国防部长
1、彭德怀元帅(Peng Dehuai)1954年9月—1959年4月
2、林彪元帅(Lin Biao)1959年4月—1971年9月13日
3、叶剑英元帅(Ye Jianying)1975年1月17日—1978年2月26日
4、徐向前元帅(Xu Xiangqian)1978年3月—1981年3月
5、耿飚(Geng Biao)1981年3月—1982年6月
6、张爱萍上将(Zhang Aiping)1982年6月—1988年3月
7、秦基伟上将(Qin Jiwei)1988年3月—1993年3月
8、迟浩田上将(Chi Haotian)1993年3月28日—2003年3月17日
9、曹刚川上将(Cao Gangchuan)2003年3月17日—2008年3月17日
10、梁光烈上将(Liang Guanglie)2008年3月17日—2013年3月16日
11、常万全上将(Chang Wanquan)2013年3月16日—2018年3月19日
12、魏凤和上将(Wei Fenghe)2018年3月19日—今
扩展资料:
彭德怀(1898年10月24日—1974年11月29日),中华人民共和国元帅(1955年)。军事之家。原名彭庆宗,字怀怀,数字是华。彭德怀是一位备受尊敬的老一代无产阶级革命家,战略家和政治家。他是中国共产党,中华人民共和国和中国人民解放军的杰出领导人之一。他毕生致力于中国人民的解放事业和社会。国防和建设事业确立了不朽的历史功绩。
叶剑英(1897年4月28日 - 1986年10月22日),原名叶义伟,字白广,梅县,广东省。中国伟大的无产阶级革命家,政治家,战略家,战略家,经过考验的共产党人,坚定的马克思主义者,中华人民共和国和中国人民解放军的创始人和领导人之一,中华人民共和国大法官之一,中国特色社会主义改革开放和现代化建设的重要先行者和创始人。
徐向前,中国共产党的优秀党员,久经考验的无产阶级革命家、军事家,忠诚的共产主义战士,中国人民解放军的缔造者之一,中华人民共和国元帅,党和国家卓越的领导人。
参考资料:百度百科-国防部长百度百科-中华人民共和国国防部
总参谋长和国防部长哪个大?
总参谋长副国级,国防部正部级,国防部公安部属于国务院组成重要部门,一把手都是高配副国级。地方组织部和宣传都是本级党委下级部门一把手都进常委,比如县委组织的宣传片部,正科级位,武装部正县团级,部长或政委一人进县常委,排名都在组织部长和宣传部长之后。排序一般按党政军这样排列
中国的国防部长权利大吗
因该是没有实质性权利的,但由于国防部长一般是军方人士担任,在军队里有一定影响力。像现任国防部长梁光烈,是上将军衔!中国军队最高领导是中央军委主席。但军队日常工作有一位军委副主席负责。中国军队最高领导机构是四总部,其中最高是:总参谋部!
国防部长常万全简历?
常万全简历
常万全,男,汉族,1949年1月生,河南南阳人,1968年3月入伍,1968年11月加入中国共产党,陕西省渭南师范专科学校毕业,在职大专学历。 现任中共十八届中央委员,中共中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,国务委员、国务院党组成员兼国防部部长,上将军衔。 1968-1969年 陆军第四十七军一四0师独立警卫连战士、班长 1969-1970年 陆军第四十七军一四0师独立警卫连排长 1970-1974年 陆军第四十七军一四0师司令部作训科参谋 1974-1978年 陆军第四十七军司令部作训处参谋 1978-1978年 兰州军区司令部作战部作战二科参谋 1978-1980年 兰州军区司令部办公室秘书科秘书 1980-1981年 陆军第四十七军司令部作训处副处长 1981-1983年 陆军第四十七军司令部作训处处长 1983-1985年 陆军第四十七军一四0师参谋长 1985-1990年 陆军第四十七集团军一三九师副师长(其间:1985-1987年陕西省渭南师范专科学校函授学习) 1990-1992年 兰州军区司令部作战部部长 1992-1994年 陆军第二十一集团军六十一师师长 1994-1998年 陆军第四十七集团军参谋长 (1994。03-1995。01国防大学基本系学习) 1998-2000年 国防大学战役教研室主任 2000-2002年 陆军第四十七集团军军长 2002-2003年 兰州军区参谋长 2003-2004年 北京军区参谋长 2004-2007年 沈阳军区司令员 2007-2007年 解放军总装备部部长 2007-2008年 中共中央军事委员会委员,解放军总装备部部长 2008-2012年 中共中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总装备部部长 2012-2013年 中共中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员 2013- 中共中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,国务委员、国务院党组成员兼国防部部长 中共第十六届、十七届、十八届中央委员。十七届一中全会任中共中央军事委员会委员。第十一届全国人大第一次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会委员。十八届一中全会任中共中央军事委员会委员。第十二届全国人大第一次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会委员。尼克松选择国防部长的标准是什么?
尼克松过选国防部长的标准不是去计较国衔、军功之类的,而是看谁在国会有市场,必须具备国防拨款事务方面的专长。他要求财政部长不但是专家出身,而且更要紧的是该人不能属于东部财团。
为什么说布罗姆贝格任命为国防部长实际上是加强了内亲纳粹派的地位?
1933年1月下旬,布洛姆贝格和赖兴瑞受召同兴登堡总统商议组阁问题。二人提议任命希特勒为民族阵线政府总理。1933年1月29日上午,兴登堡总统任命布洛姆贝格为国防部长,客观上加强了希特勒和国防军内亲纳粹派的地位。
为什么国防部长莫林将军把戴高乐从1936年的晋升名单中勾掉了?
戴高乐进入一马平川的巴黎。在这种情况下,构筑再坚固的防御工事也无济于事,唯一的办法是建立一支可以立即调遣的机动力量。戴高乐当时军衔不算高,人微言轻。在关键时刻,国会议员雷诺给了戴高乐重要帮助。1935年3月15日,雷诺在国民议会上发表演说,建议建立一支机械化部队。但是,决策阶层的顽固势力太强大了,雷诺的计划被宣布为“无用,不受欢迎,违反逻辑与历史”,遭到了国民议会陆军委员会的拒绝。国防部长莫林将军还把这种军事战略上的争论,转化成对戴高乐的愤恨,把戴高乐从1936年的晋升名单中勾掉了。
美国国防部长和美国总统谁的军权更大?
总统和国防部长是不同的位置,管理的地方也不一样。虽然都可以掌控军队,但是他们的出发点和水平都不一样。
他们两者经常会发生冲突,因为权力问题。总统的出发点是全局,国防部长的出发点是他们部门,他们安排工作的起点和目的是不一样的。尤其是美国,美国是一个可以用军火赚大钱的国家,那么国防部长就可以靠这个赚很多钱。所以国防部长经常贪污的情况发生,反而总统就控制不了军火,他只能指挥。所以两者经常因为这些发生矛盾,就比如特朗普和他的前国防部长马蒂斯,马蒂斯反对叙利亚撤军,结果被特朗普否决了,马蒂斯就被气走了。
虽然两者都负责军队,但是他们只能制定计划。按照性质来分类,他们都是文官。他俩都是负责制定战略计划,也就是大的总体方向。但是负责执行的,却是美国参谋长,他才是指挥打仗的人。他们之间的关系,就是班主任和班级委员,班主任负责大家的总体方向,布置任务,然后班级委员去执行。就比如伊拉克战争,就是参谋长指挥的。
军权上两者都达差不多,但是总体权力来讲,总体是压着国防部长的。这肯定不用讲的了,就算国防部长军事权力再大,也是总统手下的一个小官。毕竟总统是国家的最高权力,三军总帅,国防部长也只能管管军队的事情,政治上他就管不了。